ПРАВОСЛАВИЕ |
|
|
Меню |
|
|
Категории раздела |
|
|
Статистика |
|
|
|
|
| Каталог статей | |
В категории материалов: 1612 Показано материалов: 801-850 |
Страницы: « 1 2 ... 15 16 17 18 19 ... 32 33 » |
Сортировать по:
Дате ·
Названию ·
Рейтингу ·
Комментариям ·
Просмотрам
Пётр Иванович Неволин (1856-?) — российский деятель революционного движения, председатель оценочно-экономического отделения Владимирской земской управы, научный писатель в области географии. |
Николай Михайлович Иорданский (9 марта 1870 — 30 ноября 1933) — юрист, депутат Государственной думы II созыва от Владимирской губернии, журналист. |
Александр Александрович Эрн (1869-1931) — российский политический деятель, депутат IV Государственной думы от партии кадетов Владимирской губернии (1912). |
Бонч-Осмоловский Анатолий Осипович (1857—1930) — революционер-народник, член организаций «Земля и воля» и «Чёрный передел», член ЦК партии социалистов-революционеров. |
Георгий Николаевич Пальцев (1906—1964) —- первый секретарь Ивановского обкома партии (11.01.1940-август 1944), секретарь Владимирского обкома ВКП(б) (август 1944-январь 1947). |
14 ноября 1895 г. открыт Приют для слепых детей Ведомства Императрицы Марии. |
22 мая 1907 года открыта Дворянская богадельня З.Д. Рахмановой для бедных дворянок. |
24 октября 1890 года была открыта городская богадельня, учрежденная городским обществом в память 900-летия крещения Руси. |
Советкин Дмитрий Константинович (1838—1912) - русский инженер-механик, изобретатель и педагог, основоположник русской системы профессионального обучения. |
14 июля 1723 году архимандрит Сергий получил Высочайший указ императора Петра 1-го о перенесении в С.-Петербург мощей св. в. к. Александра Невского |
Платон I (Малиновский) - временно управляющий Владимирской и Арзамасской епархией (03.07.1745-20.03.1748). |
В декабре 1906 года было открыто Владимирское отделение Союза портных. |
Языков Евграф Михайлович [1744/45 — ок. 1811] — действительный статский советник, владимирский губернский предводитель дворянства (1796-1797). |
2 июня 1779 г. Наместный генерал-губернатор Владимирского Наместничества Воронцов Р.И. «по совершении божественной литургии благоволил открыть Приказ Общественного Призрения» |
Тютчев Степан Богданович (ок. 1720-?) - Государственный и военный деятель, полковник артиллерии, владимирский вице-губернатор (1798), вятский губернатор (1798–1800). |
Танеев Владимир Иванович (1840—1921) - русский философ, адвокат и общественный деятель, старший брат композитора С.И. Танеева. |
Огарев Михаил Ильич (26.01.1828-?) - Предводитель дворянства Владимирской губернии (1863—1866). |
Белояров Павел Алексеевич (1864 – 1899) - преподаватель Владимирской духовной семинарии (1864 — 1899 гг.). |
Варвара Островзорова (ум. 1889) - начальница Владимирского женского Епархиального училища. |
Празднование семисотлетней годовщины рождения св. князя Георгия Всеволодовича началось 3-го марта 1889 г. во Владимире и затем 4-го и 5-го продолжавшееся в Нижнем Новгороде. |
Феодор Евфимович Соколов (1840-1889) – Иподиакон Владимирского кафедрального собора, учитель пения в дух. учебных заведениях. |
Архиепископ Владимир (Василий Фёдорович Алявдин; 28 июля 1791— 20 мая 1845) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Тобольский и Сибирский (1842—1845), епископ Костромской (1836—1842). Духовный писатель и проповедник. |
Матфей Иванович Жудро (ум. 1903 г.) - Протоиерей Владимирского Кафедрального Успенского Собора (с 1876 г.). |
Платонов Иван Иванович (младший) (8 ноября 1881 - 16 ноября 1937) – Владимирский купец, потомственный почетный гражданин. |
Феодор (Яковцевский) (1866-1937) - архиепископ Владимирский с 11 августа 1936 г. по 3 февраля 1937 г. |
Лебедев Михаил Петрович (1895-1930) - архидиакон Владимирский, н-препмуч. |
|
|
ПОИСК по сайту |
|
|
Славянский ВЕДИЗМ |
|
|
РОЗА МИРА |
|
|
Вход на сайт |
|
|
Обратная связь |
|
|
|
|